经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);影视策划;承办展览展示活动;电脑动画设计;代理、制作、发布广告;企业策划;公共关系服务;市场调查;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;销售工艺品、文化用品。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周舟 | -- | |||
曹岱 | -- | |||
郑宁 | -- | |||
王毅 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 崔永琴* 执行董事, 2 崔永琴* 经理, 3 王雁飞 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:圣劳伦斯官网 2019-08-19
来源:顾家家居官网 2019-08-27
来源:腾达-定江官网 2019-08-28
来源:斯可馨官网 2019-08-28
更多 >