经营范围: 经济贸易咨询;广告策划;企业形象策划;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘颖 | -- | |||
何钦 | -- | |||
乌尔汗 | -- | |||
李岳 | -- |
变更前:无
变更后:1 何钦 自然人股东, 2 刘颖 自然人股东, 3 乌尔汗 自然人股东, 4 李岳 自然人股东
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
更多 >