经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘凤清 | -- | |||
刘翠英 | -- | |||
刘翠兰 | -- | |||
梁亚华 | -- | |||
刘海 | -- |
变更前:无
变更后:李耀星;熊浩;张涛;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:慧聪集成吊顶网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-23
更多 >