经营范围: 安装、维修电梯。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:执行董事兼总经理,马陈香,1985-04-10;监事,沈培伟,1981-02-26;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
夏德帆(Stefan Sommer)-帝斯曼(中国)有限公司总裁介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
更多 >