经营范围: 组织文化艺术交流活动;文艺创作;技术推广服务;经济信息咨询;会议服务;承办展览展示;企业管理咨询;摄影服务;公共关系服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈阳 | -- | |||
方峰 | -- | |||
程舒琪 | -- | |||
向移生 | -- |
变更前:无
变更后:陈宝彬
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:欧派OUPAI官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:金旅官网 2019-08-28
更多 >