经营范围: 创业投资、投资管理;会议服务;企业形象策划、市场营销策划;承办展览展示;生物工程及生物技术开发;企业管理;计算机技术培训;经济信息咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
袁青鹏 | -- | |||
陈淑红 | -- |
变更前:无
变更后:袁勇恂;葛好珍;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >