经营范围: 投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;技术推广、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑动画设计;市场调查;会议服务;承办展览展示服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐英楠 | -- | |||
王人福 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:蒋安树;职务:执行董事兼总经理|姓名:杨云秀;职务:监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
谢如贤-阿米尼电动车-深圳中华自行车(集团)股份有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-29
更多 >