经营范围: 资产管理;投资管理;企业管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划;技术推广、技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
齐鸣 | -- | |||
王玮 | -- | |||
赵莉莉 | -- | |||
张勤公 | -- | |||
韩森 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 董曙亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 董雄伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 董雄伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:艾肯家电网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >