经营范围: 资产管理;投资管理;企业管理咨询;投资咨询;经济贸易咨询、市场调查;企业设计;会议服务;承办展览展示活动;项目投资。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
史栋梁 | -- | |||
苏娜 | -- |
变更前:无
变更后:黄伟恒,监事,选举, ;刘茂竻,执行董事兼经理,选举,是;
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-26
来源:OUR奥华官网 2019-08-24
来源:TPCO官网 2019-08-25
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:TPCO官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
更多 >