经营范围: 项目投资;投资管理;投资咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);摄影服务;文艺创作;经济贸易咨询;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
叶祺英 | -- | |||
刘昆 | -- |
变更前:无
变更后:1 叶祺英 自然人股东, 2 刘昆 自然人股东
来源:微信文章 2019-08-18
来源:搜狐焦点家居网 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信公众平台 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >