经营范围: 企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵根 | -- | |||
张燕 | -- |
变更前:无
变更后:万东富,张和群,杨兴国
来源:科大官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:科大官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:科大官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >