经营范围: 组织文化艺术交流活动(演出除外);从事文化经纪业务;影视策划;文艺创作;企业策划;承办展览展示活动;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
祁妙 | -- | |||
李爽 | -- | |||
李乾祎 | -- | |||
李秋 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李秋* 执行董事, 2 李秋* 经理, 3 祁妙 监事
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:苏柏SUBO官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >