经营范围: 销售保健食品(食品卫生许可证有效期至2016年11月14日);批发兼零售预包装食品、散装食品(食品流通许可证有效期至2015年11月15日)。技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(中介除外);种植中草药、花卉、蔬菜、农作物、苗木、果树;销售化妆品。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张强 | -- | - | ||
边江 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 吕秀莲* 执行董事, 2 吕秀莲* 经理, 3 吴旭 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >