经营范围: 项目投资;投资管理;投资咨询;技术推广服务;企业策划;经济贸易咨询;企业管理咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
马小浦 | -- | |||
吴桂芳 | -- | |||
蒋昶 | -- | |||
陈惠玲 | -- | |||
艾乐威 | -- |
变更前:无
变更后:1000
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >