经营范围: 投资管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理;会议服务;市场调查;组织文化艺术交流;承办展览展示;翻译服务;技术推广服务;销售金属材料、金属矿石、非金属矿石及制品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、橡胶制品、谷物、豆类、薯类、棉花;货物进出口、技术进出口。(领取本执照后,应到区县商务委备案。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董肖强 | -- | - | ||
陈建平 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李伏龙* 执行董事, 2 李伏龙* 经理, 3 陈国进 监事
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >