经营范围: 投资管理;经济贸易咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李扬 | -- | - | ||
王柯军 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王柯军 执行董事, 2 韩忠原* 经理, 3 李扬 监事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:高牌地板官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:高牌地板官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-28
更多 >