经营范围: 信息咨询(不含中介服务);市场调研;组织文化艺术交流;承办展览展示;劳务服务;影视策划;摄影服务;企业形象策划;广告设计、制作;科技产品的技术开发、转让、咨询、服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王落实 | -- | |||
黄亚平 | -- | |||
北京巨银投资顾问有限公司 | -- | |||
张巍 | -- | |||
北京金诚信投资有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:执行董事,芦维峰;监事,陆海芬;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >