经营范围: 工程项目管理;工程招标及代理;工程造价咨询;工程技术咨询;工程监理;技术推广服务;建设工程质量检测。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王立军 | -- | - | ||
梁安平 | -- | - | ||
王林 | -- | - | ||
陈昭 | -- | - | ||
李玉明 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王林* 董事长, 2 王立军 董事, 3 陈昭 董事, 4 梁安平 董事, 5 李玉明 董事, 6 梁一平 董事, 7 王林* 经理, 8 姜丽艳 监事, 9 李华强 监事
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
来源:雅立ALLY官网 2019-08-29
来源:雅立 2019-08-26
来源:雅立ALLY官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >