经营范围: 投资管理;资产管理;企业管理;市场调查;会议及展览展示;技术服务;科技交流;技术推广;组织文化艺术交流。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
井文军 | -- |
变更前:无
变更后:王开娟
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >