经营范围: 零售图书、报纸、期刊、电子出版物(《出版物经营许可证》有效期至2015年12月31日)组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);设计、制作、代理、发布广告;投资管理;投资咨询;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计、产品设计;技术开发、技术转让、技术服务;文化咨询、教育咨询;计算机技术培训;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、工艺品、玩具。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宁宇 | -- | |||
宁威 | -- | |||
李林 | -- | |||
罗彦峰 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李立民* 董事长, 2 周晔 董事, 3 熊万龙 董事, 4 熊万龙 经理, 5 吴燕凌 监事
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-25
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-22
来源:肯帝亚官网 2019-08-24
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-29
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-25
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-27
来源:凤凰财经频道 2019-08-19
来源:芝华仕CHEERS 2019-08-29
更多 >