经营范围: 投资管理;投资咨询;企业策划;经济贸易咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李海利 | -- | |||
王欢 | -- | |||
陈敬鑫 | -- | |||
陈敬鑫 | -- |
变更前:无
变更后:吴志权
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
来源:今顶Kind官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >