经营范围: 工程和技术研究;技术推广服务;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出);市场调查;组织展览展示;企业管理咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨永琴 | -- | |||
王昭 | -- | |||
徐轶尊 | -- | |||
谢静 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 徐廷光* 执行董事, 2 徐廷光* 经理, 3 王昭 监事
来源:佰怡家官网 2019-08-29
来源:佰怡家官网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-28
来源:佰怡家官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:尚易优家官网 2019-08-27
来源:尚易优家官网 2019-08-26
来源:香港佰怡家官网 2019-08-27
更多 >