经营范围: 企业形象设计;环境艺术设计;计算机图文设计;市场调查;组织展览展示活动;摄影摄像服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王冠英 | -- | |||
王崇岩 | -- |
变更前:无
变更后:2004-07-16~2034-07-15
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >