经营范围: 专业承包;信息咨询(不含中介);承办展览展示;销售机械电器设备、计算机软硬件及外围设备;城市艺术雕塑设计、景观照明设计、环境艺术设计、安装、调试、维护舞台灯光音响系统、信息咨询(不含中介服务)、自然与文化遗产保护与开发方面的技术咨询、文物保护规划方面的技术咨询、销售建筑材料、办公设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李志超 | -- | |||
李洁 | -- | |||
戴吾三 | -- | |||
苏荣誉 | -- | |||
范东疆 | -- |
变更前:无
变更后:何善红
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
更多 >