经营范围: 销售工艺品、日用品、服装、文化用品、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料、家具;货物进出口;技术进出口;代理进出口。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙秋映 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李俊珍* 执行董事, 2 李俊珍* 经理, 3 李振亮 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >