经营范围: 组织文化艺术交流活动(演出除外);企业管理;经济信息咨询;会议服务;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询(中介除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杜鹏程 | -- | |||
鲁凡 | -- | |||
关爽 | -- | |||
郭茜 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 董永生* 董事长, 2 荣春梅 董事, 3 柏航 董事, 4 孟有奎 董事, 5 蒋耀力 董事, 6 阎志云 董事, 7 柏航 经理, 8 樊兵 监事会主席, 9 周杰 监事, 10 王剑 监事
来源:网易新闻 2019-08-26
来源:飞鸽官网 2019-08-26
来源:飞鸽官网 2019-08-25
来源:新民网 2019-08-23
来源:飞鸽官网 2019-08-29
来源:天极网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >