经营范围: 技术推广服务;销售医疗器械(限I类);投资管理;投资咨询;企业策划;企业管理咨询;电脑图文设计、制作;承办展览展示活动;销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵武胤 | -- | - |
变更前:无
变更后:负责人:黄和东; 成员:黄镇辉;
来源:顶上官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:顶上官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >