经营范围: 销售包装食品、百货、工艺美术品、五金交电;信息咨询(不含中介服务);劳务服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
朱玉华 | -- | |||
吴京豫 | -- |
变更前:无
变更后:郝玲,董事,选举, ;何子荣,监事,选举, ;孔倩玲,董事长,选举,是;辛和平,董事,选举, ;郑健斌,经理,聘用, ;
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >