经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王刚 | -- | |||
关艳妮 | -- |
变更前:无
变更后:李玮(董事);徐成(董事长);徐安新(监事);杨灿(董事);严伟(总经理(厂长));
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-25
来源:荔枝网 2019-08-25
来源:家乐事官网 2019-08-28
来源:微信公众平台 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:豆瓣网 2019-08-21
更多 >