经营范围: 技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李务艳 | -- |
变更前:无
变更后:何路太,监事,选举, ;李泽磷,董事兼经理,聘用, ;梁永安,董事,选举, ;刘东权,董事,选举, ;刘小华,董事长,选举,是;邱伟辉,董事,选举, ;
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
更多 >