经营范围: 信息咨询(不含中介服务);企业管理咨询;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;影视策划;广告设计、制作(仅限使用计算机进行制作);旅游信息咨询;翻译服务;承办展览展示;技术服务;机械电气方面的技术培训。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王宝山 | -- | |||
蔡爱平 | -- |
变更前:无
变更后:|张春光,证件号码:370111************,职位:监事|靳强,证件号码:370124************,职位:执行董事兼总经理
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:海天官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:北新官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:海天官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >