经营范围: 制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2015年09月16日);影视策划;企业形象策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务(不含食宿);承办展览展示;技术开发、转让、咨询、服务;计算机技术培训;投资咨询;经济贸易咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄龙 | -- | |||
江艳 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 黄龙* 执行董事, 2 黄龙* 经理, 3 江艳 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >