经营范围: 投资咨询;投资管理;项目投资;资产管理;经济贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(下期出资时间为2014年10月30日。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
鲁灵敏 | -- | |||
王雁群 | -- | |||
汤涛 | -- | |||
张洪丽 | -- | |||
周明朗 | -- |
变更前:无
变更后:董启秀
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:百得胜Paters 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >