经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;经济贸易咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈若愚 | -- | - | ||
廖军 | -- | - | ||
李昂 | -- | - | ||
易正红 | -- | - |
变更前:无
变更后:|姓名:丁宁;职务:经理|姓名:丁宁;职务:执行董事|姓名:黄红梅;职务:监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
更多 >