经营范围: 投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;资产管理;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
乔正旭 | -- | |||
邢西涛 | -- | |||
刘宇斌 | -- | |||
乔田晟 | -- | |||
王远福 | -- |
变更前:无
变更后:50.0
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-26
更多 >