经营范围: 技术推广服务;企业策划;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁醒财 | -- | 255万元 | 255万元 | 51% |
邹俊新 | -- | 245万元 | 245万元 | 49% |
变更前:无
变更后:姓名: 林秀曼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 余国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >