经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含棋牌);营销策划、公关策划;承办展览展示、会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询、企业管理咨询;技术推广;企业策划。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
丁萌 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 丁萌 执行董事, 2 王桂香* 经理, 3 曾华源 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >