经营范围: 销售矿品产。(下期出资时间2010年5月11日。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 郭雨萍; 一般经营项目: 家具、木制品的设计、研发、销售。; 许可经营项目: ; 股东: 沈利, 20万; 郭雨萍, 180万; 组织机构: 郭雨萍 职务: 执行董事兼总经理; 沈利 职务: 监事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >