经营范围: 住宿;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);零售预包装食品。企业管理咨询;经济信息咨询;投资管理;会议服务;承办展览展示活动;销售日用杂货;文艺创作。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖磊 | -- | |||
刘薇 | -- | |||
崔凯 | -- | |||
董玉斌 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张剑* 执行董事, 2 张玉彬 总经理, 3 曾玲 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:南方周末官网 2019-08-29
来源:山东家具网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中国网-生活消费 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:新浪财经 2019-08-29
来源:网易新闻 2019-08-29
更多 >