经营范围: 提供互联网上网服务营业场所;销售定型包装食品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韩守坤 | -- | - | ||
谷艳春 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 韩守坤* 执行董事, 2 韩守坤* 经理, 3 谷艳春 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-29
更多 >