经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理;经济贸易咨询;技术开发、技术推广、技术服务;市场调查;企业策划;教育咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张旭 | -- | |||
时庆 | -- | |||
孙晓红 | -- | |||
潘忠 | -- | |||
刘世芳 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 张旭* 董事长, 2 刘世芳 副董事长, 3 时庆 董事, 4 孙晓红 董事, 5 潘忠 董事, 6 张旭* 经理, 7 秦毅 监事会主席, 8 王春延 监事, 9 李秀芹 监事
来源:飞羽官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:飞羽官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
飞羽公司顺利通过ISO9001:2008标准2012审核认证
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >