经营范围: 技术推广服务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含演出);教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理咨询;承办展览展示;企业策划。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈立红 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 汪平安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 汪平安; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 郑巧莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >