经营范围: 企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询、认证咨询(中介除外);企业形象策划;财务顾问;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;图文设计、制作;销售计算机软硬件及外围设备。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邓兵 | -- | 1万元 | 1万元 | 10% |
高晶 | -- | 9万元 | 9万元 | 90% |
变更前:无
变更后:1 高玉玲 自然人股东, 2 武有丽 自然人股东
来源:克兰斯Kelans 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:隆力奇官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:克兰斯Kelans 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
更多 >