经营范围: 教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动;电脑图文设计、制作;广告设计、制作;公共关系服务;投资咨询;会议服务;经济贸易咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林涛 | -- | - |
变更前:无
变更后:张爱梅:;王锐:;李春丽:;张克军:;崔永峰:;杨永芳:;
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:常林官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:板川SAKACO官 2019-08-26
更多 >