经营范围: 技术服务;专业承包;施工总承包;产品设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
成学海 | -- | |||
孟祥妮 | -- | |||
刘耀亭 | -- | |||
韩世荣 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 韩世荣* 董事长, 2 刘耀亭 董事, 3 孟祥妮 董事, 4 韩世荣* 经理, 5 成学海 监事
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >