经营范围: 项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘忠琛 | -- | |||
于肖洋 | -- | |||
孙莉娟 | -- | |||
聂俊 | -- | |||
万小平 | -- |
变更前:无
变更后:1 康乐 自然人股东, 2 聂俊 自然人股东, 3 薛楠 自然人股东, 4 潘建军 自然人股东, 5 李宜源 自然人股东, 6 罗爱民 自然人股东, 7 张小辉 自然人股东, 8 于肖洋 自然人股东, 9 李子 自然人股东, 10 王岩明 自然人股东, 11 万小平 自然人股东, 12 孙莉娟 自然人股东, 13 刘忠琛 自然人股东, 14 王志亮 自然人股东, 15 赵德忠 自然人股东, 16 罗正 自然人股东
来源:迪凯诺官网 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-29
来源:迪凯诺官网 2019-08-21
来源:迪凯诺官网 2019-08-24
来源:迪凯诺官网 2019-08-26
来源:迪凯诺官网 2019-08-28
更多 >