经营范围: 企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询;承办展览展示活动;会议服务;从事产权经纪业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭秋明 | -- | - | ||
郭永久 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:大宝漆Taiho官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >