经营范围: 医院管理咨询(不含诊疗活动);医药信息咨询(不含诊疗活动);经济信息咨询;企业管理咨询;投资管理咨询;翻译服务;技术推广服务。(自2014年7月16日核准之日起该企业变为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
香港盛诺一家医疗咨询与服务集团有限公司 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 蔡强* 董事长, 2 赵建勇 董事, 3 陆勤超 董事, 4 连耀国 董事, 5 符强 董事, 6 蔡强* 经理, 7 黄通 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >