经营范围: 经济贸易咨询、企业管理咨询;市场调查;投资咨询、投资管理、资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李大伟 | -- | - | ||
梁艳萍 | -- | - | ||
尹丽文 | -- | - | ||
吕萍 | -- | - | ||
钟洁 | -- | - |
变更前:无
变更后:1 肖明 自然人股东, 2 陈锐 自然人股东, 3 王杰 自然人股东, 4 李炜 自然人股东, 5 谢燕玲 自然人股东, 6 吕萍 自然人股东, 7 査擂 自然人股东, 8 李大伟 自然人股东, 9 尹丽文 自然人股东, 10 李亚伟 自然人股东, 11 钟洁 自然人股东, 12 王洁 自然人股东, 13 倪宣琪 自然人股东, 14 王健 自然人股东, 15 梁艳萍 自然人股东, 16 顾申懋 自然人股东, 17 刘义林 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:安琪官网 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-26
来源:悦己女性网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >