经营范围: 设计、制作、代理、发布广告;组织国内文化艺术交流活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
严来森 | -- | 15万元 | 15万元 | 30% |
吴爱滋 | -- | 15万元 | 15万元 | 30% |
黎庆平 | -- | 20万元 | 20万元 | 40% |
变更前:无
变更后:煤层气开发;电力生产、销售;煤炭综合利用及加工;物业管理;场地、房屋、设备租赁;劳务派遣服务;建筑材料批发与零售(木材除外);文化用品、家用电器销售;物资采购;矿用材料配件销售;煤炭开采(限分支机构取得许可证后经营);矿业技术咨询服务;软件开发;道路普通货物运输(有效期至2019年5月18日),煤炭批发经营。
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >